FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE VIDA TRES FP | Miem.Com.Ctr | 14/07/2009 | 09/10/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Segovia Peña Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 223, S 8, H M 16154, I/A 45 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Martinez De Miguel Jose Enrique
- Renero Arribas Jose Angel
- Ruiz Bravo Ignacio
- Segovia Peña Araceli
- Soriano Clavero Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 215, S 8, H M 16154, I/A 40 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 59, S 8, H M 16154, I/A 34 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Renero Arribas Jose Angel
- Segovia Peña Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 53, S 8, H M 16154, I/A 28 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Renero Arribas Jose Angel
- Segovia Peña Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 51, S 8, H M 16154, I/A 20 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ JIMENEZ MARIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos