REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES-CO SUELOS DE MADERA SL | Administrador Unico | 09/09/2022 | |
QUEENS COSMETICS SL | Administrador Solidario | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ES-CO SUELOS DE MADERA SL
Administrador Unico
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43155 , F 26, S 8, H B 424470, I/A 2 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Mancomunado
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 125, S 8, H B 201990, I/A 10 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Mancomunado
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 124, S 8, H B 201990, I/A 8 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Unico
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 124, S 8, H B 201990, I/A 7 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-08
Empresa: BCN SERVEIS AERIS SL
Administrador Unico
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 222, S 8, H B 28150, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Empresa: RENTADATA NETWORKS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Casals Baixas Jacinto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Consejero
- Casals Baixas Jacinto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34270 , F 81, S 8, H B 241288, I/A 2 N (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-08
Empresa: QUEENS COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Ojeda Martin Pilar
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 12, S 8, H B 385932, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: BCN SERVEIS AERIS SL
Administrador Unico
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 221, S 8, H B 28150, I/A 9 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08
Información de REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIXACH EGEA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos