MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
Informe ejecutivo de MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTIK CUATRO GESTION SL | Apoderado Solidario | 21/11/2018 | |
MISERACHS SL | Administrador Unico | 09/09/2016 | |
HELICOPTERS DEL MEDITERRANI SL | Administrador Unico | 27/05/2014 | |
AQUAIONICA SL | Administrador Unico | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
Empresa: ARTIK CUATRO GESTION SL
Apoderado Solidario
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42703 , F 4, S 8, H B 414990, I/A 5 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Unico
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 125, S 8, H B 201990, I/A 10 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Mancomunado
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 125, S 8, H B 201990, I/A 10 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Mancomunado
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
- Reixach Egea Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 124, S 8, H B 201990, I/A 8 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Empresa: HELICOPTERS DEL MEDITERRANI SL
Administrador Unico
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 152, S 8, H PM 42559, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-07
Empresa: AQUAIONICA SL
Administrador Unico
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43854 , F 170, S 8, H B 440362, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Empresa: RENTADATA NETWORKS SA
Consejero
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34270 , F 82, S 8, H B 241288, I/A 3 N (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-08
Empresa: MISERACHS SL
Administrador Solidario
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31944 , F 124, S 8, H B 201990, I/A 6 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-08
Empresa: BCN SERVEIS AERIS SL
Administrador
- Miserachs Vidal Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33615 , F 221, S 8, H B 28150, I/A 9 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08
Información de MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO
Mostramos los datos de MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MISERACHS VIDAL JORGE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos