REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GUITARRON DE SAN PEDRO SL | Administrador Solidario | 29/10/2013 | |
EDIFICIO DOCTRINA SL | Administrador Solidario | 14/03/2011 | |
TRADITIONAL BUILDING CORPORATION SL | Administrador Unico | 26/02/2011 | |
PORTICO JEREZ SL | Administrador Solidario | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
Empresa: EL GUITARRON DE SAN PEDRO SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 124, S 8, H CA 45563, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-11
Empresa: EDIFICIO DOCTRINA SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 101, S 8, H CA 41519, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-11
Empresa: TRADITIONAL BUILDING CORPORATION SL
Administrador Unico
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 62, S 8, H CA 31157, I/A 3 (26/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-11
Empresa: PORTICO JEREZ SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 93, S 8, H CA 38878, I/A 1 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-11
Información de REGUERA MOYA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de REGUERA MOYA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUERA MOYA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos