DOT RODRIGUEZ MIREIA
Informe ejecutivo de DOT RODRIGUEZ MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOT RODRIGUEZ MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INMOBILIARIOS CASALUZ SL | Apoderado | 03/12/2021 | |
EL GUITARRON DE SAN PEDRO SL | Administrador Solidario | 29/10/2013 | |
EDIFICIO DOCTRINA SL | Administrador Solidario | 14/03/2011 | |
PORTICO JEREZ SL | Administrador Solidario | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE DOT RODRIGUEZ MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOT RODRIGUEZ MIREIA
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS CASALUZ SL
Apoderado
- Dot Rodriguez Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 51, S 8, H CA 20469, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-11
Empresa: EL GUITARRON DE SAN PEDRO SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 124, S 8, H CA 45563, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-11
Empresa: EDIFICIO DOCTRINA SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 101, S 8, H CA 41519, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-11
Empresa: PORTICO JEREZ SL
Administrador Solidario
- Dot Rodriguez Mireia
- Reguera Moya Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 93, S 8, H CA 38878, I/A 1 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-11
Información de DOT RODRIGUEZ MIREIA
Mostramos los datos de DOT RODRIGUEZ MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOT RODRIGUEZ MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos