REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGO SA | Apoderado Mancomunado | 13/12/2013 | 30/05/2016 |
LEGO SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2016 | |
LEGO SA | Apoderado | 30/05/2016 | |
LEGO SA | Apoderado Mancomunado | 16/02/2015 | 30/05/2016 |
LEGO SA | Apoderado | 24/03/2015 | 30/05/2016 |
LEGO SA | Apoderado | 22/10/2015 | 30/05/2016 |
LEGO SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2010 | 13/12/2013 |
LEGO SA | Apoderado | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
- Graversen Connie
- Graversen Connie
- Hoibjerg Carsten
- Hoibjerg Carsten
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Stub Alice
- Stub Alice
Apoderado Solidario
Apoderado
- Graversen Connie
- Hoibjerg Carsten
- Molholm Teresa Bass
- Pedersen Morten Sandgaard
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Stub Alice
- Stub Alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 80, S 8, H M 101350, I/A 87 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado
- Bodilsen Carsten
- Broskov Jesper
- Bruhn Lars Thulstrup
- Gonzalez Martha Lilia
- Graversen Connie
- Gutierrez Quirce Monica
- Gutierrez Quirce Monica
- Hinrichsen Janine
- Hoibjerg Carsten
- Lyngso Jette Baungard
- Molholm Teresa Bass
- Mynchau Maiken
- Pedersen Jan Egholm
- Pedersen Morten Sandgaard
- Porro Francesco
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Sjogren Henrik
- Sorensen Marianne Hatt
- Sorensen Marianne Hatt
- Stub Alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 79, S 8, H M 101350, I/A 84 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 78, S 8, H M 101350, I/A 82 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
- Bodilsen Carsten
- Broskov Jesper
- Bruhn Lars Thulstrup
- De Tena Cabezas Maria Jenara
- Enemark Holm Lars
- Gonzalez Martha Lilia
- Graversen Connie
- Hinrichsen Janine
- Hoibjerg Carsten
- Pedersen Jan Egholm
- Porro Francesco
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Sorensen Marianne Hatt
- Sorensen Marianne Hatt
- Stub Alice
- Trads Stig
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 76, S 8, H M 101350, I/A 81 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
- Bodilsen Carsten
- Broskov Jesper
- Bruhn Lars Thulstrup
- Enemark Holm Lars
- Gonzalez Martha Lilia
- Graversen Connie
- Hatt Sorensen Marianne
- Hatt Sorensen Marianne
- Hinrichsen Janine
- Hoibjerg Carsten
- Lyngso Jette Baungard
- Pedersen Jan Egholm
- Porro Francesco
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Stub Alice
- Trads Stig
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17136 , F 84, S 8, H M 101350, I/A 78 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17136 , F 84, S 8, H M 101350, I/A 78 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
- Bruhn Lars Thulstrup
- Cavestro Simona Francesa
- De Tena Cabezas Maria Jenara
- Enemark Holm Lars
- Gonzalez Martha Lilia
- Hinrichsen Janine
- Jensen Klaus
- Laursen Birthe
- Rasmussen Rene Yssing
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Salvatucci Elisabetta
- Sorensen Marianne Hatt
- Zypikoff Michael P.M
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17136 , F 81, S 8, H M 101350, I/A 71 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Caramia Luciana
- De Tena Cabezas Maria Jenara
- De Tena Cabezas Maria Jenara
- Enemark Holm Lars
- Engehausen Dirk Horst Rudolf
- Hinrichsen Janine
- Laursen Birthe
- Maugein Eric
- Nielsen Poul Henrik
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Salvatucci Elisabetta
- Sorensen Soren Skjoldbjerg
- Stormsgaard Annelise
- Thomsen Mogenes Moller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17136 , F 81, S 8, H M 101350, I/A 71 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-28
Información de REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA
Mostramos los datos de REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUERA GOMES DE LEMOS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos