MYNCHAU MAIKEN
Informe ejecutivo de MYNCHAU MAIKEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MYNCHAU MAIKEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGO SA | Apoderado | 06/10/2017 | |
LEGO SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2016 | 06/10/2017 |
LEGO SA | Apoderado | 22/10/2015 | 06/10/2017 |
LEGO SA | Apoderado | 29/12/2016 | 06/10/2017 |
VINCULACIONES DE MYNCHAU MAIKEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MYNCHAU MAIKEN
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
- Hinrichsen Janine
- Hinrichsen Janine
- Hinrichsen Janine
- Mynchau Maiken
- Sloth Andreas Kern
Apoderado
- Hinrichsen Janine
- Hinrichsen Janine
- Hinrichsen Janine
- Lujan Galardo Luz Maria
- Mynchau Maiken
- Mynchau Maiken
- Sloth Andreas Kern
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35439 , F 3, S 8, H M 101350, I/A 95 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado
- Mynchau Maiken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35439 , F 1, S 8, H M 101350, I/A 91 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 80, S 8, H M 101350, I/A 87 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: LEGO SA
Apoderado
- Bodilsen Carsten
- Broskov Jesper
- Bruhn Lars Thulstrup
- Gonzalez Martha Lilia
- Graversen Connie
- Gutierrez Quirce Monica
- Gutierrez Quirce Monica
- Hinrichsen Janine
- Hoibjerg Carsten
- Lyngso Jette Baungard
- Molholm Teresa Bass
- Mynchau Maiken
- Pedersen Jan Egholm
- Pedersen Morten Sandgaard
- Porro Francesco
- Reguera Gomes De Lemos Rosa Maria
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Ridruejo Alvarez Cesar
- Sjogren Henrik
- Sorensen Marianne Hatt
- Sorensen Marianne Hatt
- Stub Alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 79, S 8, H M 101350, I/A 84 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Información de MYNCHAU MAIKEN
Mostramos los datos de MYNCHAU MAIKEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MYNCHAU MAIKEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos