REGAS KATSAFOUROS MARIA
Informe ejecutivo de REGAS KATSAFOUROS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REGAS KATSAFOUROS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVITT IBERICA SL | Apoderado | 12/07/2012 | 20/09/2016 |
LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2012 | 07/06/2016 |
LEVITT BOSCH AYMERICH SL | Apoderado | 06/06/2016 | |
LEVITT BOSCH AYMERICH SL | Apoderado | 20/09/2012 | 20/09/2012 |
VINCULACIONES DE REGAS KATSAFOUROS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGAS KATSAFOUROS MARIA
Empresa: LEVITT IBERICA SL
Apoderado
- Regas Katsafouros Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 136, S 8, H M 541764, I/A 10 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Empresa: LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Regas Katsafouros Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30103 , F 118, S 8, H M 541882, I/A 12 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: LEVITT BOSCH AYMERICH SA
Apoderado
- Regas Katsafouros Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 207, S 8, H M 91190, I/A 96 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Empresa: LEVITT BOSCH AYMERICH SA
Apoderado
- Regas Katsafouros Maria
- Rey Bernal Antonio
- Sitges Breiter Fernando Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 201, S 8, H M 91190, I/A 88 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: LEVITT BOSCH AYMERICH SA
Apoderado
- Fernandez Godino Manuel
- Regas Katsafouros Maria
- Sitges Breiter Fernando Francisco Javier
- Sitges Breiter Fernando Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 200, S 8, H M 91190, I/A 87 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Regas Katsafouros Maria
- Sitges Breiter Francisco Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30103 , F 114, S 8, H M 541882, I/A 3 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: LEVITT IBERICA SL
Apoderado
- Regas Katsafouros Maria
- Sitges Breiter Francisco Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30096 , F 28, S 8, H M 541764, I/A 2 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Información de REGAS KATSAFOUROS MARIA
Mostramos los datos de REGAS KATSAFOUROS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGAS KATSAFOUROS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos