LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Zarzuela, 15
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
CIF B86509619
Capital Social 170000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/07/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario LEVITT ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/06/2013 | 27/04/2021 |
LEVITT ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 08/05/2019 | 27/04/2021 |
Moras Vicente Jose Ramos | Representante | 17/07/2012 | 27/04/2021 |
Ros Felis Joaquin | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | 27/04/2021 |
Ros Felis Joaquin | Apoderado Mancomunado | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Ros Felis Joaquin | Liquidador | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Sanchez Carrascal Olga | Administrador Mancomunado | 26/04/2021 | 27/04/2021 |
Sanchez Carrascal Olga | Apoderado Mancomunado | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Sanchez Carrascal Olga | Liquidador | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Saunder Mathieu | Administrador Mancomunado | 26/04/2021 | 27/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEVITT JARDINES DE VALENOSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 184, S 8, H M 541882, I/A 21 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 184, S 8, H M 541882, I/A 21 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 184, S 8, H M 541882, I/A 21 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 184, S 8, H M 541882, I/A 21 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 181, S 8, H M 541882, I/A 20 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 25º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 180, S 8, H M 541882, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 180, S 8, H M 541882, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38032 , F 180, S 8, H M 541882, I/A 18 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30103 , F 119, S 8, H M 541882, I/A 17 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
- CMNO DE LA ZARZUELA 15 Ptl.A 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30103 , F 119, S 8, H M 541882, I/A 16 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28