REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
Informe ejecutivo de REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMO CRISGALADO SL | Socio Unico | 03/07/2017 | |
INMO CRISGALADO SL | Administrador Unico | 03/07/2017 | |
RD MARITIME SCHOOLS SL | Socio Unico | 23/11/2012 | |
RD MARITIME SCHOOLS SL | Administrador Unico | 23/11/2012 |
VINCULACIONES DE REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Administrador Mancomunado
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 118, S 8, H TF 59987, I/A 2 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-38
Empresa: LAGADE DISTRIBUCION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 120, S 8, H TF 52655, I/A 2 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-38
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Administrador Mancomunado
- Chen Kongwu
- Gu Yihui
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 116, S 8, H TF 59987, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-38
Empresa: INMO CRISGALADO SL
Administrador Unico
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 191, S 8, H TF 59339, I/A 1 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: INMO CRISGALADO SL
Socio Único
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 191, S 8, H TF 59339, I/A 1 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-38
Empresa: LAGADE DISTRIBUCION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 118, S 8, H TF 52655, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: LAGADE DISTRIBUCION Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 118, S 8, H TF 52655, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: RD MARITIME SCHOOLS SL
Administrador Unico
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 29, S 8, H TF 49723, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: RD MARITIME SCHOOLS SL
Nuevo Socio Único
- Regalado Perez Cristian Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 29, S 8, H TF 49723, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Información de REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO
Mostramos los datos de REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGALADO PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos