GU YIHUI
Informe ejecutivo de GU YIHUI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GU YIHUI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFRADIA EL SAUZAL SL | Socio Unico | 20/12/2018 | |
COFRADIA EL SAUZAL SL | Administrador Unico | 20/12/2018 | |
GREEN FIELD 68 SL | Administrador Solidario | 16/12/2014 |
VINCULACIONES DE GU YIHUI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GU YIHUI
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Administrador Unico
- Gu Yihui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 118, S 8, H TF 59987, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Administrador Mancomunado
- Chen Kongwu
- Gu Yihui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 118, S 8, H TF 59987, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Socio Único
- Gu Yihui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 118, S 8, H TF 59987, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Empresa: COFRADIA EL SAUZAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 116, S 8, H TF 59987, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-38
Empresa: GREEN FIELD 68 SL
Administrador Solidario
- Bean Li Daniel Sai
- Gu Yihui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 206, S 8, H TF 54639, I/A 1 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
Información de GU YIHUI
Mostramos los datos de GU YIHUI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GU YIHUI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos