RECHE CUESTA MONICA
Informe ejecutivo de RECHE CUESTA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RECHE CUESTA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R. M. INSTALCESC SL | Administrador Unico | 06/03/2023 |
VINCULACIONES DE RECHE CUESTA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECHE CUESTA MONICA
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Unico
- Reche Cuesta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 205, S 8, H B 528002, I/A 3 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-08
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Mancomunado
- Arias Jimenez Francisco
- Reche Cuesta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 205, S 8, H B 528002, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Mancomunado
- Arias Jimenez Francisco
- Reche Cuesta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 204, S 8, H B 528002, I/A 1 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Información de RECHE CUESTA MONICA
Mostramos los datos de RECHE CUESTA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECHE CUESTA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos