ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FULL SERVEIS IGUALADA SL | Administrador Solidario | 02/03/2023 |
VINCULACIONES DE ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Unico
- Arias Jimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 205, S 8, H B 528002, I/A 3 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-08
Empresa: FULL SERVEIS IGUALADA SL
Administrador Solidario
- Arias Gomez. Jose
- Arias Jimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48674 , F 175, S 8, H B 592140, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: SOCIEDAD MELILLENSE ARIAS SL
Administrador Solidario
- Arias Jimenez Francisco
- Arias Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 57, S 8, H ML 1118, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-52
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Unico
- Arias Jimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 205, S 8, H B 528002, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Mancomunado
- Arias Jimenez Francisco
- Reche Cuesta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 205, S 8, H B 528002, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Empresa: R. M. INSTALCESC SL
Administrador Mancomunado
- Arias Jimenez Francisco
- Reche Cuesta Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 204, S 8, H B 528002, I/A 1 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: FRANCISCO ARIAS SL
Administrador Solidario
- Arias Jimenez Francisco
- Arias Nicolas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 149, S 8, H ML 359, I/A 6 0 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-52
Empresa: MELILLA WAGEN SL
Administrador Solidario
- Arias Jimenez Francisco
- Arias Nicolas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 42, S 8, H ML 657, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-52
Empresa: AUTOMOVILES FRANCISCO ARIAS SL
Administrador Solidario
- Arias Jimenez Francisco
- Arias Nicolas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 100, S 8, H ML 1100, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-52
Información de ARIAS JIMENEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de ARIAS JIMENEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS JIMENEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos