RECA GABRIEL
Informe ejecutivo de RECA GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RECA GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASTROPADEL SL | Administrador Solidario | 23/07/2021 | |
FITUP PADDLE BRUNETE SL | Apoderado | 06/05/2021 | |
FITUP PADDLE BRUNETE SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2021 |
VINCULACIONES DE RECA GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECA GABRIEL
Empresa: GASTROPADEL SL
Administrador Solidario
- Briamonte Giuseppe
- Reca Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41082 , F 38, S 8, H M 728505, I/A 2 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: GASTROPADEL SL
Administrador Unico
- Reca Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41082 , F 38, S 8, H M 728505, I/A 2 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: FITUP PADDLE BRUNETE SL
Apoderado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Reca Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 100, S 8, H M 730881, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: GASTROPADEL SL
Administrador Unico
- Reca Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41082 , F 38, S 8, H M 728505, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: FITUP PADDLE BRUNETE SL
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Reca Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 100, S 8, H M 730881, I/A 1 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Información de RECA GABRIEL
Mostramos los datos de RECA GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECA GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos