CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
Informe ejecutivo de CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION DE ESPACIOS FITNESS SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2024 | |
GONGUFIT SL | Administrador Solidario | 01/09/2023 | |
WOFITNESS SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2023 | |
APARCAFIT SL | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
BOUTIQUE GYM SL | Administrador Unico | 15/11/2022 | |
CASCAN FIT SL | Administrador Solidario | 05/01/2022 | |
FIT UP CATALUNYA FITNESS SL | Administrador Unico | 31/08/2021 | |
FIT UP OSONA SL | Administrador Unico | 26/07/2021 | |
INTELINOVA SOFTWARE SL | Consejero | 22/07/2021 | |
FITUP PADDLE BRUNETE SL | Apoderado | 06/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Huerta Vivanco Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31350 , F 128, S 8, H M 564320, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Huerta Vivanco Pablo
- Suarez Santiago Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31350 , F 128, S 8, H M 564320, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: GONGUFIT SL
Administrador Solidario
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Herrero Randez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 171, S 8, H M 631111, I/A 2 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-28
Empresa: BMT 75 & 25 SL
Liquidador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Lopez Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 131, S 8, H M 740052, I/A 4 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: BMT 75 & 25 SL
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Lopez Martin Francisco Javier
Liquidador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Lopez Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 131, S 8, H M 740052, I/A 4 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: WOFITNESS SL
Apoderado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Lopez Martin Francisco Javier
- Nieto Cerezo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 176, S 8, H M 673454, I/A 6 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: WOFITNESS SL
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Roda Cano Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 176, S 8, H M 673454, I/A 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: WOFITNESS SL
Administrador Mancomunado
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Lopez Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 176, S 8, H M 673454, I/A 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: APARCAFIT SL
Administrador Solidario
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
- Jimenez San Segundo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43214 , F 126, S 8, H M 763524, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: APARCAFIT SL
Administrador Unico
- Castañeda Agudin Carlos- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43214 , F 126, S 8, H M 763524, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL
Mostramos los datos de CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑEDA AGUDIN CARLOS- MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos