RAUL GOMEZ RAMIREZ
Informe ejecutivo de RAUL GOMEZ RAMIREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAUL GOMEZ RAMIREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE ORTIZ SA | Administrador Concursal | 15/01/2019 | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE RAUL GOMEZ RAMIREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUL GOMEZ RAMIREZ
Empresa: JOSE ORTIZ SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TOLEDO
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDIANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:18/11/2009
Número Procedimiento Concursal:631/2009
Datos Registrales:
Tomo:
12697
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-96529
Inscripción:
62
Fecha Inscripción05/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12697 , F 225, S 8, H M 96529, I/A 62 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: JOSE ORTIZ SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSE ORTIZ SA
Nif:A28049666
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Raul Gomez Ramirez
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TOLEDO
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDIANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:18/11/2009
Número Procedimiento Concursal:631/2009
Datos Registrales:
Tomo:
12697
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-96529
Inscripción:
61
Fecha Inscripción15/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12697 , F 225, S 8, H M 96529, I/A 61 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Información de RAUL GOMEZ RAMIREZ
Mostramos los datos de RAUL GOMEZ RAMIREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUL GOMEZ RAMIREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos