RANERA REDONDO ROBERTO
Informe ejecutivo de RANERA REDONDO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RANERA REDONDO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERION HOTEL GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 25/07/2023 | |
ALA DIAGNOSTICS SL | Consejero | 18/07/2023 | |
BEABLE CAPITAL SGEIC SA | Apoderado | 17/02/2023 | |
EBON SL | Vicepresidente | 21/06/2018 | |
BEABLE CAPITAL SGEIC SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 08/03/2016 | |
BEABLE CAPITAL SGEIC SA | Consejero | 14/01/2016 | |
HIPERION CAPITAL MANAGEMENT S.G.E.I.C. SA | Consejero | 15/12/2015 | |
ROGUS SL | Administrador Solidario | 03/03/2015 | |
HIPERION HOTEL GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2014 | |
HIPERION CAPITAL MANAGEMENT S.G.E.C.R. SA | Apoderado | 06/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RANERA REDONDO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANERA REDONDO ROBERTO
Empresa: HIPERION HOTEL GROUP SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37408 , F 92, S 8, H M 521018, I/A 21 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: ALA DIAGNOSTICS SL
Consejero
- Ranera Redondo Roberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42572 , F 176, S 8, H M 699334, I/A 9 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: ALEN SPACE SL
Consejero
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339, L 4339, F 114, S 8, H PO 64803, I/A 9 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-36
Empresa: BEABLE CAPITAL SGEIC SA
Apoderado
- Lopez Garcia David
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34274 , F 77, S 8, H M 616575, I/A 9 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: EBON SL
Apoderado Solidario
- Ranera Redondo Gemma Laura
- Ranera Redondo Gemma Laura
- Ranera Redondo Roberto
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 63, S 8, H M 86755, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Consejero
- Castañon Torres Juan Antonio
- Gongora Rafecas Ana
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37184 , F 169, S 8, H M 470825, I/A 49 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: BEABLE CAPITAL SGEIC SA
Consejero
- Diaz Gonzalez Alberto
- Lopez Garcia David
- Ranera Redondo Roberto
- Trigo Lorenzo Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34274 , F 76, S 8, H M 616575, I/A 6 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: EBON SL
Apoderado Solidario
- Ranera Redondo Gemma Laura
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 62, S 8, H M 86755, I/A 14 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Consejero
- Ranera Redondo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25800 , F 223, S 8, H M 465011, I/A 21 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Ranera Redondo Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38572 , F 219, S 8, H M 265398, I/A 60 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
VER MAS ACTOS
Información de RANERA REDONDO ROBERTO
Mostramos los datos de RANERA REDONDO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANERA REDONDO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos