GONGORA RAFECAS ANA
Informe ejecutivo de GONGORA RAFECAS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONGORA RAFECAS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOBUZON SL | Apoderado Mancomunado | 23/08/2024 | |
GEOBUZON SL | Apoderado | 03/10/2023 | |
GEOBUZON SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
MEDIAPOST SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2023 | |
MEDIAPOST SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2023 | |
MEDIAPOST SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 03/01/2023 | |
ABA RENTA SL | Apoderado | 10/07/2014 |
VINCULACIONES DE GONGORA RAFECAS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONGORA RAFECAS ANA
Empresa: GEOBUZON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garvin Fernandez-arroyo Juan Jose
- Gongora Rafecas Ana
- Otero Ramirez-cardenas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799125, I/A 12 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: GEOBUZON SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45431 , F 49, S 8, H M 799125, I/A 10 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: GEOBUZON SL
Apoderado
- Campos Vallejo Luis
- Gongora Rafecas Ana
- Otero Ramirez-cardenas Isabel
- Saez Torrecuadrada Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45431 , F 42, S 8, H M 799125, I/A 5 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GEOBUZON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45431 , F 40, S 8, H M 799125, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GEOBUZON SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45431 , F 38, S 8, H M 799125, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Campos Vallejo Luis
- Campos Vallejo Luis
- Castañon Torres Juan Antonio
- Castañon Torres Juan Antonio
- Castañon Torres Juan Antonio
- Garvin Fernandez-arroyo Juan Jose
- Garvin Fernandez-arroyo Juan Jose
- Garvin Fernandez-arroyo Juan Jose
- Gongora Rafecas Ana
- Hernandez Hernandez Francisco Gustavo
- Hernandez Hernandez Francisco Gustavo
- Hernandez Hernandez Francisco Gustavo
- Odriozola Gomez Tomas
- Ple Bernard Jean Roger
- Sanchez Carrillo Roque
- Sanchez Carrillo Roque
- Sanchez Carrillo Roque
- Schlieper Lou Paul
- Valle Inclan Bustamante Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44503 , F 152, S 8, H M 470825, I/A 63 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gongora Rafecas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 225, S 8, H M 470825, I/A 62 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Apoderado
- Campos Vallejo Luis
- Castañon Torres Gloria
- Gongora Rafecas Ana
- Otero Ramirez-cardenas Isabel
- Pla Otañez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 220, S 8, H M 470825, I/A 59 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 217, S 8, H M 470825, I/A 58 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: MEDIAPOST SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 215, S 8, H M 470825, I/A 57 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
VER MAS ACTOS
Información de GONGORA RAFECAS ANA
Mostramos los datos de GONGORA RAFECAS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONGORA RAFECAS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos