RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANO 59 ECONOMISTAS Y ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 30/11/2011 | |
LIMPIEZAS RODA SL | Administrador Concursal | 02/02/2011 | |
VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGON SA | Administrador Concursal | 19/02/2010 | |
CONTROLEX ESPAÑA PREVENCION DE RIESGOS SL | Administrador Concursal | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
Empresa: NOZACEK SA
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
Fecha de Resolución:12/04/2010
Número Procedimiento Concursal:107/2010
Datos Registrales:
Tomo:
23884
Libro:
0
Folio:
56
Hoja:
8-259236
Inscripción:
11
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 56, S 8, H M 259236, I/A 11 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA SA
Nif:A84405356
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramos Torre Francisco Javier
Juzgado:DE LO MERCANTIL MADRID
Número:8
Juez / Ponente:DON FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Fecha de Resolución:15/03/2010
Número Procedimiento Concursal:22/2010
Datos Registrales:
Tomo:
27059
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-385322
Inscripción:
13
Fecha Inscripción09/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27059 , F 211, S 8, H M 385322, I/A 13 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: KAHER II SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:18/10/2004
Número Procedimiento Concursal:12/2004
Datos Registrales:
Tomo:
7336
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-118816
Inscripción:
23
Fecha Inscripción28/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 22, S 8, H M 118816, I/A 23 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Empresa: ARKA SA
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL NUMERO 5
Juez / Ponente:ARRIBAS HERNANDEZ ALBERTO
Fecha de Resolución:30/11/2005
Número Procedimiento Concursal:483/2005
Datos Registrales:
Tomo:
7324
Libro:
0
Folio:
55
Hoja:
8-118655
Inscripción:
B
Fecha Inscripción15/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7324 , F 55, S 8, H M 118655, I/A B (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Empresa: TRANSTUSA SA
Comisario
- Campos Hernando Ricardo
- Ramos Torre Francisco Javier
Depositario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11242 , F 216, S 8, H M 58581, I/A 29 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Empresa: DHO GRUPO CONSTRUCTOR CORPORATIVO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DHO GRUPO CONSTRUCTOR CORPORATIVO SL
Nif:B45632130
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramos Torre Francisco Javier
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:05/03/2009
Número Procedimiento Concursal:40/2009
Datos Registrales:
Tomo:
26345
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-474740
Inscripción:
13
Fecha Inscripción18/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26345 , F 211, S 8, H M 474740, I/A 13 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: GRUPO DHO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO DHO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA
Nif:A80851983
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramos Torre Francisco Javier
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:16/03/2009
Número Procedimiento Concursal:104/2009
Datos Registrales:
Tomo:
25941
Libro:
0
Folio:
85
Hoja:
8-126687
Inscripción:
72
Fecha Inscripción21/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 85, S 8, H M 126687, I/A 72 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: ARCO ALAMEDA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARCO ALAMEDA SA
Nif:A78847316
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramos Torre Francisco Javier
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:DON JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:06/11/2011
Número Procedimiento Concursal:454/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1535
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-28281
Inscripción:
24
Fecha Inscripción08/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 133, S 8, H M 28281, I/A 24 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Empresa: SOTOHENAR SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:9
Juez / Ponente:JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:23/09/2011
Número Procedimiento Concursal:449/2011
Datos Registrales:
Tomo:
19292
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-157017
Inscripción:
32
Fecha Inscripción12/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19292 , F 225, S 8, H M 157017, I/A 32 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: FIESTA SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HICHADO
Fecha de Resolución:14/12/2011
Número Procedimiento Concursal:700/2011
Datos Registrales:
Tomo:
29730
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-51946
Inscripción:
B
Fecha Inscripción20/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 210, S 8, H M 51946, I/A B (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS TORRE FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos