RAMOS POLO PABLO
Informe ejecutivo de RAMOS POLO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS POLO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Apoderado Mancomunado | 08/09/2017 | 04/07/2018 |
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Apoderado Mancomunado | 12/09/2017 | 21/06/2018 |
VINCULACIONES DE RAMOS POLO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS POLO PABLO
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 177, S 8, H GR 23004, I/A 48 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 137, S 8, H GR 22970, I/A 54 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 134, S 8, H GR 22970, I/A 52 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 174, S 8, H GR 23004, I/A 46 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Información de RAMOS POLO PABLO
Mostramos los datos de RAMOS POLO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS POLO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos