MEDIA GARCIA YURENA
Informe ejecutivo de MEDIA GARCIA YURENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDIA GARCIA YURENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | Apoderado Solidario | 08/09/2017 | 04/07/2018 |
ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL | Apoderado Solidario | 12/09/2017 | 21/06/2018 |
VINCULACIONES DE MEDIA GARCIA YURENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIA GARCIA YURENA
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 177, S 8, H GR 23004, I/A 48 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 137, S 8, H GR 22970, I/A 54 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-18
Empresa: ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 134, S 8, H GR 22970, I/A 52 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-18
Empresa: ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 174, S 8, H GR 23004, I/A 46 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Información de MEDIA GARCIA YURENA
Mostramos los datos de MEDIA GARCIA YURENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIA GARCIA YURENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos