RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
Informe ejecutivo de RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUNA DE PLATA BOUTIQUE INFANTIL SL | Administrador Unico | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
Empresa: P.C.V. LA VEGA SL
Administrador Unico
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 64, S 8, H M 372178, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: P.C.V. LA VEGA SL
Administrador Unico
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 63, S 8, H M 372178, I/A 5 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Empresa: LUNA DE PLATA BOUTIQUE INFANTIL SL
Administrador Unico
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3876 , F 78, S 8, H AS 41990, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-33
Empresa: SANGOÑEDO SL
Liquidador
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 216, S 8, H C 39562, I/A 4 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-15
Empresa: SANGOÑEDO SL
Administrador Unico
- Ramos Meijide Ana Maria
Liquidador
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 216, S 8, H C 39562, I/A 4 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-15
Empresa: INVERSIONES MARAVIME SL
Liquidador
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 176, S 8, H AS 34519, I/A 4 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Empresa: INVERSIONES MARAVIME SL
Administrador Solidario
- Martin Villar Cesar
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 176, S 8, H AS 34519, I/A 4 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Información de RAMOS MEIJIDE ANA MARIA
Mostramos los datos de RAMOS MEIJIDE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MEIJIDE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos