MARTIN VILLAR CESAR
Informe ejecutivo de MARTIN VILLAR CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN VILLAR CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZH LIGHTING EUROPA 2017 SL | Administrador Unico | 27/11/2017 | |
ASTURLEONESA OBRAS CIVILES SL | Administrador Unico | 12/02/2015 | |
GREEN ENVIROMENT RESOURCES SL | Administrador Solidario | 02/12/2014 | |
P.C.V. LA VEGA SL | Administrador Unico | 07/05/2013 | |
F&M GLOBAL SPORTS SL | Administrador Solidario | 18/10/2012 | |
ANIMA GESTION DEPORTIVA SL | Administrador Solidario | 26/07/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN VILLAR CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VILLAR CESAR
Empresa: ZH LIGHTING EUROPA 2017 SL
Administrador Unico
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4279 , F 37, S 8, H AS 53764, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-33
Empresa: ASTURLEONESA OBRAS CIVILES SL
Administrador Unico
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 4, S 8, H AS 43409, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-33
Empresa: GREEN ENVIROMENT RESOURCES SL
Administrador Solidario
- Martin Villar Cesar
- Nogueiras Mascareñas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 163, S 8, H OR 14575, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-32
Empresa: P.C.V. LA VEGA SL
Administrador Unico
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 64, S 8, H M 372178, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: F&M GLOBAL SPORTS SL
Administrador Solidario
- Martin Villar Cesar
- Martinez-fariza Conde Jose Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 63, S 8, H AS 44297, I/A 1 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-33
Empresa: ANIMA GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Solidario
- Ania Cadavieco Ivan
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908 , F 100, S 8, H AS 42546, I/A 2 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-33
Empresa: P.C.V. LA VEGA SL
Administrador Unico
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 63, S 8, H M 372178, I/A 5 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Empresa: P.C.V. LA VEGA SL
Administrador Unico
- Martin Villar Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20985 , F 63, S 8, H M 372178, I/A 4 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: INVERSIONES MARAVIME SL
Administrador Solidario
- Martin Villar Cesar
- Ramos Meijide Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 176, S 8, H AS 34519, I/A 4 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Información de MARTIN VILLAR CESAR
Mostramos los datos de MARTIN VILLAR CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VILLAR CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos