RAMOS MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de RAMOS MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONUP SLP | Administrador Mancomunado | 03/01/2024 | |
GESTIONUP SLP | Soc.Prof. | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE RAMOS MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MARTINEZ RAFAEL
Empresa: ESTUDIOS ASESORIA Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Ramos Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10668, L 7949, F 59, S 8, H V 187627, I/A 4 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: GESTIONUP SLP
Administrador Mancomunado
- Conesa Galindo Alberto
- Monreal Rubio Patricio
- Ramos Martinez Rafael
Soc.Prof.
- Monreal Rubio Patricio
- Ramos Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918, L 1478, F 63, S 8, H CS 47344, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-12
Empresa: ESTUDIOS ASESORIA Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Ramos Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10668, L 7949, F 57, S 8, H V 187627, I/A 1 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
Información de RAMOS MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de RAMOS MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos