CONESA GALINDO ALBERTO
Informe ejecutivo de CONESA GALINDO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONESA GALINDO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONUP SLP | Administrador Mancomunado | 03/01/2024 | |
SMART WORK MAP SL | Administrador Unico | 23/03/2021 | |
SMART WORK MAP SL | Socio Unico | 23/03/2021 | |
THESALESCONE SL | Socio Unico | 04/01/2021 | |
THESALESCONE SL | Administrador Unico | 04/01/2021 |
VINCULACIONES DE CONESA GALINDO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONESA GALINDO ALBERTO
Empresa: GESTIONUP SLP
Administrador Mancomunado
- Conesa Galindo Alberto
- Monreal Rubio Patricio
- Ramos Martinez Rafael
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918, L 1478, F 63, S 8, H CS 47344, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-12
Empresa: SMART WORK MAP SL
Administrador Unico
- Conesa Galindo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295 , F 75, S 8, H A 169851, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-03
Empresa: SMART WORK MAP SL
Nuevo Socio Único
- Conesa Galindo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295 , F 75, S 8, H A 169851, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-03
Empresa: THESALESCONE SL
Administrador Unico
- Conesa Galindo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828, L 1388, F 55, S 8, H CS 43657, I/A 1 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Empresa: THESALESCONE SL
Socio Único
- Conesa Galindo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828, L 1388, F 55, S 8, H CS 43657, I/A 1 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Información de CONESA GALINDO ALBERTO
Mostramos los datos de CONESA GALINDO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONESA GALINDO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos