RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
Informe ejecutivo de RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO ALCOYANO SAD | Secretario No Consejero | 20/07/2023 | |
BALEX INVEST SL | Administrador Concursal | 12/12/2019 | |
NAFY SHOES SL | Administrador Concursal | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
Empresa: CLUB DEPORTIVO ALCOYANO SAD
Secretario No Consejero
- Ramos Maestre Rafael Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 127, S 8, H A 146178, I/A 8 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-03
Empresa: HERCULES CLUB DE FUTBOL SAD
Secretario No Consejero
- Ramos Maestre Rafael Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 77, S 8, H A 33630, I/A 64 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-03
Empresa: BALEX INVEST SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BALEX INVEST SL
Nif:B54570601
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramos Maestre Rafael Eusebio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA- LOMAS
Fecha de Resolución:03/10/2019
Número Procedimiento Concursal:660/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3536
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-126090
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 145, S 8, H A 126090, I/A A (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-03
Empresa: HERCULES CLUB DE FUTBOL SAD
Secretario No Consejero
- Ramos Maestre Rafael Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 74, S 8, H A 33630, I/A 52 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-03
Empresa: OPPORTUNITY BUSINESS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OPPORTUNITY BUSINESS SL
Nif:B53855953
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramos Maestre Rafael Eusebio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:01/12/2015
Número Procedimiento Concursal:758/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2754
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-82176
Inscripción:
7
Fecha Inscripción12/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 114, S 8, H A 82176, I/A 7 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-03
Empresa: NAFY SHOES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NAFY SHOES SL
Nif:B03976388
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramos Maestre Rafael Eusebio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:03/05/2017
Número Procedimiento Concursal:283/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1745
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-29183
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 145, S 8, H A 29183, I/A A (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-03
Información de RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO
Mostramos los datos de RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS MAESTRE RAFAEL EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos