RAMOS GALLARDO PEDRO
Informe ejecutivo de RAMOS GALLARDO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS GALLARDO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLABER 2000 SL | Apoderado | 10/01/2024 | |
GLABER 2000 SL | Administrador Unico | 11/03/2015 | 13/10/2017 |
GLABER 2000 SL | Administrador Unico | 21/11/2013 | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE RAMOS GALLARDO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS GALLARDO PEDRO
Empresa: GLABER 2000 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barril Benedito Maria Dolores
- Ramos Barril Alejandro
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 29, S 8, H B 186860, I/A 19 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 29, S 8, H B 186860, I/A 18 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 28, S 8, H B 186860, I/A 16 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 28, S 8, H B 186860, I/A 14 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 27, S 8, H B 186860, I/A 12 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Información de RAMOS GALLARDO PEDRO
Mostramos los datos de RAMOS GALLARDO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS GALLARDO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos