RAMOS BARRIL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de RAMOS BARRIL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS BARRIL ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLABER 2000 SL | Apoderado Solidario | 21/11/2013 | 10/01/2024 |
GLABER 2000 SL | Apoderado | 01/07/2009 | 10/01/2024 |
GLABER 2000 SL | Administrador Unico | 11/03/2015 | 11/03/2015 |
GLABER 2000 SL | Administrador Unico | 14/03/2012 | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE RAMOS BARRIL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS BARRIL ALEJANDRO
Empresa: GLABER 2000 SL
Apoderado Solidario
- Ramos Barril Alejandro
Apoderado
- Barril Benedito Maria Dolores
- Ramos Barril Alejandro
- Ramos Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 29, S 8, H B 186860, I/A 19 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Barril Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 28, S 8, H B 186860, I/A 16 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Barril Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 28, S 8, H B 186860, I/A 15 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Barril Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 27, S 8, H B 186860, I/A 12 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Apoderado Solidario
- Ramos Barril Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 28, S 8, H B 186860, I/A 13 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Administrador Unico
- Ramos Barril Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 27, S 8, H B 186860, I/A 11 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Empresa: GLABER 2000 SL
Apoderado
- Ramos Barril Alejandro
- Ramos Barril Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 25, S 8, H B 186860, I/A 8 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-08
Información de RAMOS BARRIL ALEJANDRO
Mostramos los datos de RAMOS BARRIL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS BARRIL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos