RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
Informe ejecutivo de RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP | Soc.Prof. | 03/07/2020 | |
GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP | Administrador Unico | 03/07/2020 |
VINCULACIONES DE RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP
Administrador Unico
- Ramos Devesa Fernando Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 11, S 8, H PO 17383, I/A 6 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-36
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP
Administrador Solidario
- Ramos Devesa Fernando Avelino
- Villasante De Pedro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 11, S 8, H PO 17383, I/A 6 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-36
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP
Soc.Prof.
- Ramos Devesa Fernando Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 10, S 8, H PO 17383, I/A 5 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-36
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SLP
Soc.Prof.
- Ramos Devesa Fernando Avelino
- Villasante De Pedro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 10, S 8, H PO 17383, I/A 5 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-36
Empresa: CARNICAS RUEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARNICAS RUEL SL
Nif:B36361962
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:26/03/2010
Número Procedimiento Concursal:66/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2482
Libro:
2482
Folio:
174
Hoja:
8-26008
Inscripción:
6
Fecha Inscripción09/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482, L 2482, F 174, S 8, H PO 26008, I/A 6 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-36
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SL
Administrador Solidario
- Ramos Devesa Fernando Avelino
- Villasante De Pedro Maria Del Carmen
Soc.Prof.
- Ramos Devesa Fernando Avelino
- Romero Duran Juan Jose
- Villasante De Pedro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 8, S 8, H PO 17383, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-36
Empresa: GESTINOVA RIAS BAIXAS SL
Administrador Unico
- Ramos Devesa Fernando Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832, L 1832, F 8, S 8, H PO 17383, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-36
Empresa: CARNICAS RUEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARNICAS RUEL SL
Nif:B36361962
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN
Fecha de Resolución:26/03/2010
Número Procedimiento Concursal:66/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2482
Libro:
2482
Folio:
173
Hoja:
8-26008
Inscripción:
A
Fecha Inscripción23/04/2010
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482, L 2482, F 173, S 8, H PO 26008, I/A A (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-36
Información de RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO
Mostramos los datos de RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS DEVESA FERNANDO AVELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos