RAMON PUIG ROCHES
Informe ejecutivo de RAMON PUIG ROCHES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMON PUIG ROCHES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PLA DE PALAMOS SL | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | |
ARESGRUP SA | Administrador Unico | 27/08/2012 |
VINCULACIONES DE RAMON PUIG ROCHES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON PUIG ROCHES
Empresa: EL PLA DE PALAMOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 40, S 8, H GI 4938, I/A 22 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-17
Empresa: EL PLA DE PALAMOS SL
Apoderado Mancomunado
- Daniel Camos Wiewel
- Ramon Puig Roches
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 40, S 8, H GI 4938, I/A 22 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-17
Empresa: EL PLA DE PALAMOS SL
Administrador Solidario
- Ramon Puig Roches
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 168, S 8, H GI 4938, I/A 21 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-17
Empresa: LA SALSA EMPURDANESA 2001 SL
Liquidador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Ramon Puig Roches
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 72, S 8, H GI 28031, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-17
Empresa: LA SALSA EMPURDANESA 2001 SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Ramon Puig Roches
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 72, S 8, H GI 28031, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-17
Empresa: ARESGRUP SA
Administrador Unico
- Ramon Puig Roches
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 199, S 8, H GI 4984, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-17
Empresa: ARESGRUP SA
Consejero Delegado Solidario
- Jacint Borras Sole
- Jordi Puig Roches
- Ramon Puig Roches
Consejero
- Jacint Borras Sole
- Jordi Puig Roches
- Ramon Puig Roches
Presidente
Secretario
- Ramon Puig Roches
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 199, S 8, H GI 4984, I/A 11 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-17
Información de RAMON PUIG ROCHES
Mostramos los datos de RAMON PUIG ROCHES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON PUIG ROCHES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos