DANIEL CAMOS WIEWEL
Informe ejecutivo de DANIEL CAMOS WIEWEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DANIEL CAMOS WIEWEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAMBOLINA GIRONA SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
SIARGAO IMPORT SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
NONNA PAQUITA CASA DE PIZZES SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 |
VINCULACIONES DE DANIEL CAMOS WIEWEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL CAMOS WIEWEL
Empresa: SIARGAO IMPORT SL
Administrador Unico
- Daniel Camos Wiewel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 68733, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: SIARGAO IMPORT SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Joan Lleixa Plaja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 68733, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: BAMBOLINA GIRONA SL
Administrador Unico
- Daniel Camos Wiewel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 69916, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: BAMBOLINA GIRONA SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Joan Lleixa Plaja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 69916, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: BAMBOLINA GIRONA SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Joan Lleixa Plaja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 131, S 8, H GI 69916, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-17
Empresa: NONNA PAQUITA CASA DE PIZZES SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Joan Lleixa Plaja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 153, S 8, H GI 69101, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-17
Empresa: NONNA PAQUITA CASA DE PIZZES SL
Administrador Unico
- Daniel Camos Wiewel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 153, S 8, H GI 69101, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-17
Empresa: NONNA PAQUITA CASA DE PIZZES SL
Administrador Unico
- Daniel Camos Wiewel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 151, S 8, H GI 69101, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-17
Empresa: SIARGAO IMPORT SL
Administrador Solidario
- Daniel Camos Wiewel
- Jordi Torello Roca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3307 , F 126, S 8, H GI 68733, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-17
Empresa: EL PLA DE PALAMOS SL
Apoderado Mancomunado
- Daniel Camos Wiewel
- Ramon Puig Roches
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 40, S 8, H GI 4938, I/A 22 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-17
VER MAS ACTOS
Información de DANIEL CAMOS WIEWEL
Mostramos los datos de DANIEL CAMOS WIEWEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL CAMOS WIEWEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos