RAMON CARBALLAS VARELA
Informe ejecutivo de RAMON CARBALLAS VARELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMON CARBALLAS VARELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO SEGOVIA Y CASTELLDANS SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2023 | |
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN DE FUENTEALAMO MURCIA SCC | Apoderado Mancomunado | 31/07/2020 | |
GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Secretario No Consejero | 17/07/2019 | |
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN DE FUENTEALAMO MURCIA SCC | Apoderado Mancomunado | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE RAMON CARBALLAS VARELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON CARBALLAS VARELA
Apoderado Mancomunado
- Benlloch Fernandez Cuesta Ignacio
- Carrillo Sanchez Joaquin
- Francisco Javier Moreno Rumbao
- Ramon Carballas Varela
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 6127, I/A 194 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-40
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 104, S 8, H SO 45, I/A 271 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-42
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 90, S 8, H SG 6127, I/A 185 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-40
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 103, S 8, H SO 45, I/A 270 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-42
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 78, S 8, H BA 6141, I/A 364 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-06
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 102, S 8, H SO 45, I/A 268 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-42
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 86, S 8, H SG 6127, I/A 179 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-40
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 70, S 8, H BA 6141, I/A 347 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio De Castro Sanchez
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Juan Angel Palacios Gomez
- Juan Ramon Gomez Hernandez
- Manuel Melcon Arbaizagoitia
- Maria Inmaculada Berrocoso Dominguez
- Miguel Angel Santos Dominguez
- Patricia Ainoa Estevez Soro
- Ramon Carballas Varela
- Rosana Barriga Rubio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 69, S 8, H BA 6141, I/A 346 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-06
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 84, S 8, H SG 6127, I/A 176 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-40
VER MAS ACTOS
Información de RAMON CARBALLAS VARELA
Mostramos los datos de RAMON CARBALLAS VARELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON CARBALLAS VARELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos