IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
Informe ejecutivo de IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN DE FUENTEALAMO MURCIA SCC | Apoderado Mancomunado | 31/07/2020 | |
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN DE FUENTEALAMO MURCIA SCC | Apoderado Mancomunado | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
- De Castro Martinez Ignacio
- Framcisco Javier Moreno Rumbao
- Francisco De Pablos Gomez
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Ramon Carballas Varela
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 104, S 8, H SO 45, I/A 271 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 103, S 8, H SO 45, I/A 270 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-42
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
- Alberto Lorenzo Garcia
- Francisco De Pablos Gomez
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio De Castro Sanchez
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Juan Ramon Gomez Hernandez
- Ramon Carballas Varela
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 78, S 8, H BA 6141, I/A 364 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-06
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio De Castro Sanchez
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Manuel Melcon Arbaizagoitia
- Patricia Ainoa Estevez Soro
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 102, S 8, H SO 45, I/A 268 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-42
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio De Castro Sanchez
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Manuel Melcon Arbaizagoitia
- Patricia Ainoa Estevez Soro
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 70, S 8, H BA 6141, I/A 347 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Ignacio De Castro Sanchez
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Juan Angel Palacios Gomez
- Juan Ramon Gomez Hernandez
- Manuel Melcon Arbaizagoitia
- Maria Inmaculada Berrocoso Dominguez
- Miguel Angel Santos Dominguez
- Patricia Ainoa Estevez Soro
- Ramon Carballas Varela
- Rosana Barriga Rubio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 69, S 8, H BA 6141, I/A 346 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 45, S 8, H BA 6141, I/A 323 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Jacobo Sanmartin Mazoy
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 37, S 8, H BA 6141, I/A 312 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-06
Apoderado Mancomunado
- Francisco Javier Moreno Rumbao
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 206, S 8, H MU 14599, I/A 87 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-30
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Benlloch Fernandez Cuesta
- Javier Moreno Rumbao
- Joaquin Carrillo Sanchez
- Ramon Carballas Varela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 17, S 8, H MU 14599, I/A 41 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-30
Información de IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA
Mostramos los datos de IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos