RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
Informe ejecutivo de RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUELTRIC SL | Administrador Concursal | 24/10/2017 | |
GLOBALLAW SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES SLP | Soc.Prof. | 19/10/2011 | |
GLOBALLAW SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES SLP | Administrador Solidario | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
Empresa: JAVIER FRANCO SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:03/07/2018
Número Procedimiento Concursal:170/2018
Datos Registrales:
Tomo:
904
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-17909
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 30, S 8, H H 17909, I/A 5 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-21
Empresa: SILPERMACHINE SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:INIESTA MORILLAS RAQUEL
Fecha de Resolución:09/02/2018
Número Procedimiento Concursal:11/2018
Datos Registrales:
Tomo:
988
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-20276
Inscripción:
5
Fecha Inscripción23/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 96, S 8, H H 20276, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-21
Empresa: PROMOTORA ESPINA NAVARRO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOTORA ESPINA NAVARRO SL
Nif:B21316583
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:GABALDON CODESIDO JESUS GINES
Fecha de Resolución:04/07/2014
Número Procedimiento Concursal:338/2014
Datos Registrales:
Tomo:
613
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-9762
Inscripción:
5
Fecha Inscripción04/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 158, S 8, H H 9762, I/A 5 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-21
Empresa: SIERRA DE ARACENA RESORT SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIERRA DE ARACENA RESORT SA
Nif:A11744539
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JESUS GINES GABALDON CODESIDO
Fecha de Resolución:02/04/2018
Número Procedimiento Concursal:340/2011
Datos Registrales:
Tomo:
902
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-17856
Inscripción:
5
Fecha Inscripción18/08/2020
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 100, S 8, H H 17856, I/A 5 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-21
Empresa: SIERRA DE ARACENA RESORT SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIERRA DE ARACENA RESORT SA
Nif:A11744539
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JESUS GINES GABALDON CODESIDO
Fecha de Resolución:02/04/2018
Número Procedimiento Concursal:340/2011
Datos Registrales:
Tomo:
902
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-17856
Inscripción:
5
Fecha Inscripción18/08/2020
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 100, S 8, H H 17856, I/A 5 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-21
Empresa: OBRAS DALLAS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:GABALDON CODESIDO, JESUS GINES
Fecha de Resolución:16/03/2012
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
628
Libro:
0
Folio:
42
Hoja:
8-6997
Inscripción:
9
Fecha Inscripción16/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 42, S 8, H H 6997, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-21
Empresa: JAVIER FRANCO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JAVIER FRANCO SL
Nif:B21472337
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:03/07/2018
Número Procedimiento Concursal:170/2018
Datos Registrales:
Tomo:
904
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-17909
Inscripción:
3
Fecha Inscripción12/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 30, S 8, H H 17909, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-21
Empresa: HORMIGONES AMERICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HORMIGONES AMERICA SL
Nif:B21119052
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:JESUS GINES GABALDON CODESIDO
Fecha de Resolución:15/04/2011
Número Procedimiento Concursal:22/2011
Datos Registrales:
Tomo:
644
Libro:
0
Folio:
171
Hoja:
8-347
Inscripción:
13
Fecha Inscripción16/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 171, S 8, H H 347, I/A 13 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-21
Empresa: SILPERMACHINE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILPERMACHINE SL
Nif:B21514336
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:INIESTA MORILLAS RAQUEL
Fecha de Resolución:09/02/2018
Número Procedimiento Concursal:11/2018
Datos Registrales:
Tomo:
988
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-20276
Inscripción:
3
Fecha Inscripción01/06/2018
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 96, S 8, H H 20276, I/A 3 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-21
Empresa: HUELTRIC SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUELTRIC SL
Nif:B21226196
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ramirez Villalobos Angel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Número:1
Juez / Ponente:TORRES DIAZ, CRISTINA
Fecha de Resolución:20/03/2017
Número Procedimiento Concursal:116/2017
Datos Registrales:
Tomo:
368
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-4683
Inscripción:
9
Fecha Inscripción24/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 150, S 8, H H 4683, I/A 9 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-21
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL
Mostramos los datos de RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ VILLALOBOS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos