RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL | Apoderado Solidario | 31/03/2022 | |
GRUPO ALAVA 140 SL | Administrador Unico | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Apoderado Solidario
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 32, S 8, H B 155295, I/A 11 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Cancio Ramirez Jorge
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 10 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Cancio Ramirez Jorge
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 8 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 8 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: GRUPO ALAVA 140 SL
Administrador Unico
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31536 , F 215, S 8, H B 193067, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: GRUPO ALAVA 140 SL
Administrador
- Cancio Guerrero Jose Maria
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31536 , F 215, S 8, H B 193067, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Apoderado
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31743 , F 118, S 8, H M 571166, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Información de RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL
Mostramos los datos de RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ SALMERON MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos