CANCIO RAMIREZ JORGE
Informe ejecutivo de CANCIO RAMIREZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANCIO RAMIREZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL | Administrador Unico | 31/03/2022 |
VINCULACIONES DE CANCIO RAMIREZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANCIO RAMIREZ JORGE
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Unico
- Cancio Ramirez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 10 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Cancio Ramirez Jorge
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 10 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Cancio Ramirez Jorge
- Ramirez Salmeron Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 31, S 8, H B 155295, I/A 8 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: NOVA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Unico
- Cancio Ramirez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31743 , F 117, S 8, H M 571166, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Información de CANCIO RAMIREZ JORGE
Mostramos los datos de CANCIO RAMIREZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANCIO RAMIREZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos