RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
Informe ejecutivo de RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMARO PENEDES 2005 SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2014 | |
ENITEC SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2013 | |
ENITEC SOLAR SL | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
PROSETVEN-2003 SL | Administrador Solidario | 19/02/2010 | |
PROMOCIONS VILA DOMENIO SL | Administrador Solidario | 19/02/2010 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
Empresa: JOMARO PENEDES 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Humades Ronda Luis
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 127, S 8, H T 31899, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-43
Empresa: ENITEC SOLAR SL
Liquidador
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 87, S 8, H T 34151, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
Empresa: ENITEC SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Guasch Joan
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 87, S 8, H T 34151, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
Empresa: PROMOCIONS VILA DOMENIO SL
Administrador Solidario
- Cañellas Nin Josep Maria
- Quiros Ortiz Manuel
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 100, S 8, H T 30945, I/A 6 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-43
Empresa: PROSETVEN-2003 SL
Administrador Solidario
- Cañellas Nin Josep Maria
- Quiros Ortiz Manuel
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1856 , F 130, S 8, H T 26268, I/A 4 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-43
Información de RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS
Mostramos los datos de RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ RODRIGUEZ JOAN LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos