QUIROS ORTIZ MANUEL
Informe ejecutivo de QUIROS ORTIZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE QUIROS ORTIZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDI D'ARQUITECTURA BAIX PENEDES SLP | Administrador Solidario | 18/12/2012 | |
ESTUDI D'ARQUITECTURA BAIX PENEDES SLP | Liquidador Mancomunado | 18/12/2012 | 18/12/2012 |
PROMOCIONS TABAPE SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | |
PROMOCIONS TABAPE SL | Liquidador Mancomunado | 16/01/2012 | 16/01/2012 |
PROMOSIS 2005 SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2011 | |
PROSETVEN-2003 SL | Administrador Solidario | 19/02/2010 | |
PROMOCIONS VILA DOMENIO SL | Administrador Solidario | 19/02/2010 |
VINCULACIONES DE QUIROS ORTIZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIROS ORTIZ MANUEL
Liquidador Mancomunado
- Quiros Ortiz Manuel
- Urgell Ventosa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 175, S 8, H T 38847, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-43
Administrador Solidario
- Quiros Ortiz Manuel
- Urgell Ventosa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 175, S 8, H T 38847, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-43
Empresa: PROMOCIONS TABAPE SL
Liquidador Mancomunado
- Atance Rojo Jose Maria
- Cuenca Espi Francisco
- Miralles Arroyo Adolfo
- Quiros Ortiz Manuel
- Urgell Ventosa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 70, S 8, H T 24839, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-43
Empresa: PROMOCIONS TABAPE SL
Administrador Mancomunado
- Cuenca Espi Francisco
- Quiros Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 70, S 8, H T 24839, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-43
Empresa: PROMOSIS 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Cuenca Espi Francisco
- Quiros Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 169, S 8, H T 31059, I/A 4 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-43
Empresa: PROMOCIONS VILA DOMENIO SL
Administrador Solidario
- Cañellas Nin Josep Maria
- Quiros Ortiz Manuel
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 100, S 8, H T 30945, I/A 6 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-43
Empresa: PROSETVEN-2003 SL
Administrador Solidario
- Cañellas Nin Josep Maria
- Quiros Ortiz Manuel
- Ramirez Rodriguez Joan Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1856 , F 130, S 8, H T 26268, I/A 4 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-43
Información de QUIROS ORTIZ MANUEL
Mostramos los datos de QUIROS ORTIZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIROS ORTIZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos