RAMIREZ REINOSO SUSANA
Informe ejecutivo de RAMIREZ REINOSO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMIREZ REINOSO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDEPIL SL | Administrador Unico | 19/10/2020 | |
ALFORAGA SL | Administrador Unico | 13/01/2014 | |
ALPISU SL | Administrador Unico | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ REINOSO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ REINOSO SUSANA
Empresa: PEDEPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 3064, F 79, S 8, H MA 20531, I/A 9 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-29
Empresa: BELLEZAPIL SL
Liquidador
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 124, S 8, H MA115766, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-29
Empresa: BELLEZAPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 124, S 8, H MA115766, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-29
Empresa: PEDEPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 3064, F 78, S 8, H MA 20531, I/A 7 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-29
Empresa: ALFORAGA SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769, L 1682, F 148, S 8, H MA 48378, I/A 5 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-29
Empresa: ALFORAGA SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Reinoso Monica
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769, L 1682, F 148, S 8, H MA 48378, I/A 5 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-29
Empresa: ALFORAGA SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Reinoso Monica
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769, L 1682, F 148, S 8, H MA 48378, I/A 3 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Empresa: BELLEZAPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 122, S 8, H MA115766, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: ALPISU SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 77, S 8, H MA115052, I/A 1 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Empresa: PEDEPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 3064, F 78, S 8, H MA 20531, I/A 5 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ REINOSO SUSANA
Mostramos los datos de RAMIREZ REINOSO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ REINOSO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos