RAMIREZ REINOSO MONICA
Informe ejecutivo de RAMIREZ REINOSO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMIREZ REINOSO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDEPIL SL | Administrador Unico | 15/05/2014 | 19/10/2020 |
ALFORAGA SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2013 | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ REINOSO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ REINOSO MONICA
Empresa: PEDEPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 3064, F 79, S 8, H MA 20531, I/A 9 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-29
Empresa: PEDEPIL SL
Administrador Unico
- Ramirez Reinoso Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 3064, F 78, S 8, H MA 20531, I/A 7 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-29
Empresa: ALFORAGA SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Reinoso Monica
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769, L 1682, F 148, S 8, H MA 48378, I/A 5 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-29
Empresa: ALFORAGA SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Reinoso Monica
- Ramirez Reinoso Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769, L 1682, F 148, S 8, H MA 48378, I/A 3 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Información de RAMIREZ REINOSO MONICA
Mostramos los datos de RAMIREZ REINOSO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ REINOSO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos