RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CENTRO SA | Administrador Solidario | 02/10/2019 | |
EDIFICACIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA | Administrador Solidario | 23/05/2013 | |
OCEANO SA INMOBILIARIA | Secretario | 03/01/2012 | |
OCEANO SA INMOBILIARIA | Consejero | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
Empresa: INMOBILIARIA CENTRO SA
Administrador Solidario
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5455 , F 116, S 8, H M 89266, I/A 20 M (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Administrador Solidario
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 138, S 8, H M 86848, I/A 9M M (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: OCEANO SA INMOBILIARIA
Consejero
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Gonzalez Zaldua Jose Luis
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196, L 101, F 40, S 3, H 677, I/ACADUC (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-38
Información de RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE
Mostramos los datos de RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ GARCIA OLALLA JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos