DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
Informe ejecutivo de DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CENTRO SA | Administrador Solidario | 02/10/2019 | |
EDIFICACIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA | Administrador Solidario | 23/05/2013 | |
OCEANO SA INMOBILIARIA | Presidente | 03/01/2012 | |
OCEANO SA INMOBILIARIA | Consejero | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
Empresa: INMOBILIARIA CENTRO SA
Administrador Solidario
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5455 , F 116, S 8, H M 89266, I/A 20 M (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Administrador Solidario
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 138, S 8, H M 86848, I/A 9M M (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: OCEANO SA INMOBILIARIA
Consejero
- De La Guardia Perez Amat Emilio
- Gonzalez Zaldua Jose Luis
- Ramirez Garcia Olalla Jose Vicente
Presidente
- De La Guardia Perez Amat Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196, L 101, F 40, S 3, H 677, I/ACADUC (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-38
Información de DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO
Mostramos los datos de DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA GUARDIA PEREZ AMAT EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos