RAMIREZ CABAÑAS JESUS
Informe ejecutivo de RAMIREZ CABAÑAS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIREZ CABAÑAS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORT BAHIA SA | Consejero | 16/08/2023 | |
SICANIA SA | Consejero | 28/04/2015 |
VINCULACIONES DE RAMIREZ CABAÑAS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ CABAÑAS JESUS
Empresa: SICANIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 197, S 8, H M 59532, I/A 32 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana Cayetana
- Luis Couret Enterria
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 183, S 8, H M 59531, I/A 17 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 183, S 8, H M 59531, I/A 17 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: SICANIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 195, S 8, H M 59532, I/A 30 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: SICANIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Cereceda Juan Carlos
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 195, S 8, H M 59532, I/A 30 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 183, S 8, H M 59531, I/A 16 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Cereceda Juan Carlos
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 183, S 8, H M 59531, I/A 16 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: SICANIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 195, S 8, H M 59532, I/A 29 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Empresa: SICANIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Couret Enterria Ana
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 195, S 8, H M 59532, I/A 29 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Cereceda Juan Carlos
- Couret Enterria Luis Manuel
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 181, S 8, H M 59531, I/A 14 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ CABAÑAS JESUS
Mostramos los datos de RAMIREZ CABAÑAS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ CABAÑAS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos