COURET ENTERRIA ANA CAYETANA
Informe ejecutivo de COURET ENTERRIA ANA CAYETANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE COURET ENTERRIA ANA CAYETANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COURET ENTERRIA ANA CAYETANA
Empresa: PORT BAHIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Couret Enterria Ana Cayetana
- Luis Couret Enterria
- Ramirez Cabañas Jesus
- Ramirez Cabañas Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 183, S 8, H M 59531, I/A 17 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: COSY THINGS SL
Liquidador
- Couret Enterria Ana Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 23, S 8, H M 704623, I/A 4 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: COSY THINGS SL
Apoderado
- Couret Enterria Ana Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 22, S 8, H M 704623, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: COSY THINGS SL
Administrador Unico
- Couret Enterria Ana Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 22, S 8, H M 704623, I/A 2 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: COSY THINGS SL
Administrador Unico
- Couret Enterria Ana Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 20, S 8, H M 704623, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: COSY THINGS SL
Socio Único
- Couret Enterria Ana Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39654 , F 20, S 8, H M 704623, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Información de COURET ENTERRIA ANA CAYETANA
Mostramos los datos de COURET ENTERRIA ANA CAYETANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COURET ENTERRIA ANA CAYETANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos