RALUY POMPIDO VICENTE
Informe ejecutivo de RALUY POMPIDO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RALUY POMPIDO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALSERAT SL | Apoderado Solidario | 29/03/2023 | |
JARITZA PLANET SL | Apoderado Solidario | 15/06/2021 | |
BORRELL SARRIA 2000 SL | Apoderado Solidario | 15/06/2021 | |
PARCITAL TRADE SL | Apoderado Solidario | 13/04/2021 | |
CONSULTORIA GREGAL POINT BCN SL | Apoderado Solidario | 08/02/2021 | |
BETULO ALTO SL | Apoderado Solidario | 03/12/2020 | |
ALBENIZ PARK SL | Apoderado Solidario | 03/09/2020 | |
BARCINO DATA SL | Apoderado Solidario | 24/08/2020 | |
HEMOS VUELTO SL | Apoderado Solidario | 14/11/2019 | |
ALBENIZ PROYECTOS SL | Apoderado Solidario | 09/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RALUY POMPIDO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RALUY POMPIDO VICENTE
Empresa: ALSERAT SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casaña Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48266 , F 98, S 8, H B 578057, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Empresa: BORRELL SARRIA 2000 SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casaña Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31731 , F 167, S 8, H B 199959, I/A 6 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Empresa: JARITZA PLANET SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casaña Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47357 , F 93, S 8, H B 549505, I/A 4 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Empresa: PARCITAL TRADE SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47213 , F 53, S 8, H B 544884, I/A 5 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: CONSULTORIA GREGAL POINT BCN SL
Apoderado Solidario
- Mateu Castañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47636 , F 219, S 8, H B 557828, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Empresa: BETULO ALTO SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 83, S 8, H B 415182, I/A 9 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: ALBENIZ PARK SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47440 , F 193, S 8, H B 551870, I/A 2 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Empresa: BARCINO DATA SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42923 , F 54, S 8, H B 415184, I/A 6 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-08
Empresa: HEMOS VUELTO SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 199, S 8, H B 329248, I/A 4 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ALBENIZ PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46687 , F 160, S 8, H B 527813, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
VER MAS ACTOS
Información de RALUY POMPIDO VICENTE
Mostramos los datos de RALUY POMPIDO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RALUY POMPIDO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos