MATEU CASAÑAS VICENTE
Informe ejecutivo de MATEU CASAÑAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEU CASAÑAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARCITAL TRADE SL | Apoderado Solidario | 13/04/2021 | |
BETULO ALTO SL | Apoderado Solidario | 03/12/2020 | |
ALBENIZ PARK SL | Apoderado Solidario | 03/09/2020 | |
BARCINO DATA SL | Apoderado Solidario | 24/08/2020 | |
HEMOS VUELTO SL | Apoderado Solidario | 14/11/2019 | |
ALBENIZ PROYECTOS SL | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | |
MOZART PROYECTOS SL | Apoderado Solidario | 13/06/2018 | |
REINA COLLBLANC SL | Apoderado Solidario | 29/09/2017 | |
VIA SANTS REINA SL | Apoderado Solidario | 29/09/2017 | |
PIBERNAT SANTS SL | Apoderado Solidario | 18/07/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATEU CASAÑAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU CASAÑAS VICENTE
Empresa: PARCITAL TRADE SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47213 , F 53, S 8, H B 544884, I/A 5 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: BETULO ALTO SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 83, S 8, H B 415182, I/A 9 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: ALBENIZ PARK SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47440 , F 193, S 8, H B 551870, I/A 2 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Empresa: BARCINO DATA SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42923 , F 54, S 8, H B 415184, I/A 6 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-08
Empresa: HEMOS VUELTO SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 199, S 8, H B 329248, I/A 4 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ALBENIZ PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46687 , F 160, S 8, H B 527813, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Empresa: MOZART PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 10, S 8, H B 520124, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Empresa: VIA SANTS REINA SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Maza Pardina Juan Carlos
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 190, S 8, H B 503335, I/A 2 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: REINA COLLBLANC SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Maza Pardina Juan Carlos
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 186, S 8, H B 503334, I/A 2 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: PIBERNAT SANTS SL
Apoderado Solidario
- Farres Farres Julio
- Mateu Casañas Vicente
- Raluy Pompido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45449 , F 48, S 8, H B 488136, I/A 2 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
VER MAS ACTOS
Información de MATEU CASAÑAS VICENTE
Mostramos los datos de MATEU CASAÑAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU CASAÑAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos