RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
Informe ejecutivo de RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGEL BALDOMA SA | Presidente | 23/01/2024 | |
ANGEL BALDOMA SA | Consejero | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Presidente | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Consejero | 23/01/2024 |
VINCULACIONES DE RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 174, S 8, H B 85686, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 174, S 8, H B 85686, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldona Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 141, S 8, H B 94799, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 141, S 8, H B 94799, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523 , F 128, S 8, H B 94799, I/A 9 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Administrador Unico
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523 , F 128, S 8, H B 94799, I/A 9 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 173, S 8, H B 85686, I/A 14 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Administrador Solidario
- Baldoma Escola Angel
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 173, S 8, H B 85686, I/A 14 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Administrador Unico
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523 , F 128, S 8, H B 94799, I/A 8 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Administrador Solidario
- Baldoma Escola Angel
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 172, S 8, H B 85686, I/A 11 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
VER MAS ACTOS
Información de RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES
Mostramos los datos de RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABES PROFITOS JOSEFINA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos