BALDOMA RABES MARTA NURIA
Informe ejecutivo de BALDOMA RABES MARTA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALDOMA RABES MARTA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGEL BALDOMA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/01/2024 | |
ANGEL BALDOMA SA | Consejero | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Secretario | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Consejero | 23/01/2024 | |
INMOBLES RAIBAL SA | Apoderado Mancomunado | 28/08/2018 | |
ANGEL BALDOMA SA | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 |
VINCULACIONES DE BALDOMA RABES MARTA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALDOMA RABES MARTA NURIA
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 174, S 8, H B 85686, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 174, S 8, H B 85686, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldona Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldona Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
- Baldoma Rabes Marta Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 141, S 8, H B 94799, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
- Baldoma Rabes Marta Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 141, S 8, H B 94799, I/A 11 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Apoderado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523 , F 129, S 8, H B 94799, I/A 10 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: INMOBLES RAIBAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
- Baldoma Rabes Marta Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523 , F 128, S 8, H B 94799, I/A 9 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Consejero
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
- Rabes Profitos Josefina Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 173, S 8, H B 85686, I/A 14 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: ANGEL BALDOMA SA
Apoderado Mancomunado
- Baldoma Rabes Angel
- Baldoma Rabes Josefa
- Baldoma Rabes Marta Nuria
- Baldoma Rabes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 172, S 8, H B 85686, I/A 13 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Información de BALDOMA RABES MARTA NURIA
Mostramos los datos de BALDOMA RABES MARTA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALDOMA RABES MARTA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos