RABAGO VILLORIA MIGUEL
Informe ejecutivo de RABAGO VILLORIA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RABAGO VILLORIA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TDN SEVILLA SA | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
T D N SA | Apoderado Solidario | 09/08/2022 | |
T D N SA | Apoderado | 08/04/2021 |
VINCULACIONES DE RABAGO VILLORIA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABAGO VILLORIA MIGUEL
Empresa: TDN SEVILLA SA
Apoderado Solidario
- Baeza Hernandez Encarnacion
- Rabago Villoria Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 175, S 8, H SE 8255, I/A 23 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-41
Empresa: T D N SA
Apoderado Solidario
- Baeza Hernandez Encarnacion
- Carmona Ruperez Patricia
- Hernandez Luque Aranzazu
- Martin Alcazar Fernando
- Rabago Villoria Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 198, S 8, H M 24337, I/A 252 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: T D N SA
Apoderado
- Rabago Villoria Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 188, S 8, H M 24337, I/A 237 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado
- Guerra Rastrero Francisco
- Rabago Villoria Miguel
- Villanueva Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 55, S 8, H M 6318, I/A 1031 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado
- Higuera Matas Juan Jose
- Rabago Villoria Miguel
- Ruiz Fillol Fernando Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 2, S 8, H M 6318, I/A 946 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de RABAGO VILLORIA MIGUEL
Mostramos los datos de RABAGO VILLORIA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABAGO VILLORIA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos