QUINTAS PEREZ MANUEL
Informe ejecutivo de QUINTAS PEREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTAS PEREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERGASUR RIUDOMS SL | Administrador Solidario | 11/07/2017 | |
INGASUR 95 RIUDOMS SL | Apoderado | 05/08/2015 | |
INVERGASUR RIUDOMS SL | Apoderado | 04/08/2015 |
VINCULACIONES DE QUINTAS PEREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTAS PEREZ MANUEL
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 222, S 8, H T 39345, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 204, S 8, H T 11078, I/A 14 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Administrador Unico
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 204, S 8, H T 11078, I/A 14 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 22, S 8, H T 39345, I/A 6 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Unico
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 22, S 8, H T 39345, I/A 6 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: PREINSMAN SRL
Apoderado
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 40, S 8, H T 27668, I/A 8 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Administrador Unico
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 199, S 8, H T 11078, I/A 12 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Unico
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 17, S 8, H T 39345, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-43
Empresa: PREINSMAN SRL
Apoderado
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 33, S 8, H T 27668, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Apoderado
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 116, S 8, H T 39345, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-43
VER MAS ACTOS
Información de QUINTAS PEREZ MANUEL
Mostramos los datos de QUINTAS PEREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTAS PEREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos